OLISEFI CENTRO SA
Municipio Olmedo
Provincia Valladolid
Razón Social OLISEFI CENTRO SA
CIF A47620612
Capital Social 2300000.0 Euros
Actividad Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
Fecha de Constitución 03/12/2007
Teléfono 97 759 74 61
Página Web www.olisefi.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único DELTAGRANS SL
Propietario DELTAGRANS SL
ORGANIGRAMA DE OLISEFI CENTRO SA
VINCULACIONES DE OLISEFI CENTRO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OLISEFI CENTRO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELTAGRANS SL | Administrador Unico | 26/01/2024 | |
DELTAGRANS SL | Socio Unico | 08/01/2021 | |
Vidiella Y Rosa Auditores Censores Jurados De Cuen | Auditor | 17/12/2014 | |
Montserrat Sol Rosa | Apoderado | 27/04/2011 |
ACTOS BORME DE OLISEFI CENTRO SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 142, S 8, H VA 20848, I/A 16 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 142, S 8, H VA 20848, I/A 16 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-47
Capital Anterior: | 4.300.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 2.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.300.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 46,51 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 141, S 8, H VA 20848, I/A 15 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-47
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 141, S 8, H VA 20848, I/A 14 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-170-47
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 141, S 8, H VA 20848, I/A 13 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 141, S 8, H VA 20848, I/A 12 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-47
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 140, S 8, H VA 20848, I/A 11 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-47
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 140, S 8, H VA 20848, I/A 10 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-47
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 8º.- Organo de Administración. La Sociedad será administrada, regida y representada con las más amplias facultades que en derecho procedan, salvo las que competen a la Junta General con arreglo a la Ley y a los Estatutos, por un Administrador Unico. No se requiere la condición de accionistaArtículo 9º.- Duración del cargo. El órgano de administración desempeñará su cargo por un plazo de cinco años, sin perjuicio de su reelección, así como de la facultad de la Junta de proceder en cualquier tiempo y momento a la destitución de los mismos de conformidad a lo establecido en la Ley y en Artículo 10º.- Facultades de la administración.- Compete al órgano de administración, la representación y la suprema dirección y administración de la Compañía en juicio y fuera de él con plenitud de facultades, no sólo para los asuntos comprendidos en el giro y tráfico de la empresa, sino para Artículo 11.- Retribución de Administradores. El órgano de administración no será retribuido.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 140, S 8, H VA 20848, I/A 9 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1427 , F 140, S 8, H VA 20848, I/A 9 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-47