OLESTU SA - EXTINGUIDA
Provincia Navarra
Razón Social OLESTU SA
CIF A31063373
Actividad Fabricación de chapas y tableros de madera
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ibargoyen Cancio Guillermo
VINCULACIONES DE OLESTU SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OLESTU SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ibargoyen Cancio Ana Maria | Consejero | 26/10/2021 | 11/01/2023 |
Ibargoyen Cancio Guillermo | Presidente | 26/10/2021 | 11/01/2023 |
Ibargoyen Cancio Guillermo | Consejero | 26/10/2021 | 11/01/2023 |
Navarro Azpiroz Fermin | Apoderado | 11/01/2023 | |
Navarro Azpiroz Miguel Fermin | Consejero | 26/10/2021 | 11/01/2023 |
Navarro Azpiroz Miguel Fermin | Secretario | 26/10/2021 | 11/01/2023 |
Zamarbide Nicuesa Juan Carlos Agustin | Liquidador Unico | 26/10/2021 | 11/01/2023 |
Ibargoyen Cancio Ana Maria | Consejero | 18/04/2016 | 26/10/2021 |
Ibargoyen Cancio Guillermo | Presidente | 18/04/2016 | 26/10/2021 |
Ibargoyen Cancio Guillermo | Consejero | 18/04/2016 | 26/10/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OLESTU SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 199, S 8, H NA 6407, I/A 25 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 199, S 8, H NA 6407, I/A 25 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 199, S 8, H NA 6407, I/A 25 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-31
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 199, S 8, H NA 6407, I/A 24 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico. RATIFICADAS todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por los administradores miembros del consejo de administración saliente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 199, S 8, H NA 6407, I/A 24 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-31
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 199, S 8, H NA 6407, I/A 24 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-31
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 199, S 8, H NA 6407, I/A 24 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-31
- RATIFICADAS todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por los administradores, una vez caducado el plazo de su nombramiento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 199, S 8, H NA 6407, I/A 23 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-31
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 199, S 8, H NA 6407, I/A 23 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-31
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 199, S 8, H NA 6407, I/A 23 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-31