OLEOPACK SL - EXTINGUIDA
Municipio Dos Hermanas
Provincia Sevilla
Razón Social OLEOPACK SL
CIF B91357491
Actividad Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles
Fecha de Constitución 12/04/2004
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE OLEOPACK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OLEOPACK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACEITES YBARRA SA | Administrador Mancomunado | 21/07/2010 | 08/10/2014 |
GRUPO YBARRA ALIMENTACION SL | Administrador Mancomunado | 21/07/2010 | 08/10/2014 |
Viguera Del Pino Francisco | Liquidador | 08/10/2014 | 08/10/2014 |
Gallego Jurado Diego | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2011 | |
Gallego Jurado Miguel | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2011 | |
Herrero Elordi Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2011 | |
Losada Rivas Ambrosio | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2011 | |
Morales Lopez Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2011 | |
Ybarra Llosent Jaime | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2011 | |
Herrero Elordi Carlos | Administrador Mancomunado | 21/07/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OLEOPACK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 148, S 8, H SE 57124, I/A 4 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 148, S 8, H SE 57124, I/A 4 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 148, S 8, H SE 57124, I/A 4 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-41
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 148, S 8, H SE 57124, I/A 4 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 148, S 8, H SE 57124, I/A 4 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-233-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 148, S 8, H SE 57124, I/A 3 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-146-41
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3920 , F 147, S 8, H SE 57124, I/A 2 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-41