OLEOMALAGA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mauricio Moro Pareto, 4
Código Postal 29006
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social OLEOMALAGA SA
CIF A29684958
Actividad Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE OLEOMALAGA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OLEOMALAGA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernal Lopez Juan Ramon | Consejero | 01/09/2009 | 23/03/2018 |
De Mora Perez Francisco | Consejero | 01/09/2009 | 23/03/2018 |
Gonzalez Bueno Jose Andres | Secretario | 01/09/2009 | 23/03/2018 |
Gonzalez Bueno Jose Andres | Consejero | 01/09/2009 | 23/03/2018 |
Lovera Valls Salvador | Consejero | 01/09/2009 | 23/03/2018 |
Luque Luque Antonio | Consejero | 01/09/2009 | 23/03/2018 |
Moreno Moreno Jose | Presidente | 01/09/2009 | 23/03/2018 |
Moreno Moreno Jose | Consejero | 01/09/2009 | 23/03/2018 |
Muñoz Carreira Jose Francisco | Consejero | 01/09/2009 | 23/03/2018 |
Pineda Priego Manuel | Consejero | 01/09/2009 | 23/03/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OLEOMALAGA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605, L 518, F 145, S 8, H MA 18716, I/A 6 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605, L 518, F 145, S 8, H MA 18716, I/A 6 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-29
- Disuelta y extinguida sin liquidación, por absorción de la absorbente "DCOOP S. COOP AND", con CIF F29249018, inscrita la fusión en el Registro de Cooperativa de Andalucía, con fecha 16-12-2013, en la hoja 49, asiento 73
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605, L 518, F 145, S 8, H MA 18716, I/A 6 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-29
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605, L 518, F 145, S 8, H MA 18716, I/A 6 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-156-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-182-29
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605, L 518, F 145, S 8, H MA 18716, I/A 5 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-29
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1605, L 518, F 145, S 8, H MA 18716, I/A 5 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-29