OLEICULTURA VALENCIANA DEL INTERIOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Monterde, 60
Código Postal 46340
Municipio Requena
Provincia Valencia
Razón Social OLEICULTURA VALENCIANA DEL INTERIOR SL
CIF B98297476
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Fecha de Constitución 05/11/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE OLEICULTURA VALENCIANA DEL INTERIOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OLEICULTURA VALENCIANA DEL INTERIOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Torres Victor Manuel | Administrador Solidario | 02/12/2010 | 01/02/2016 |
Perez Torres Victor Manuel | Liquidador Solidario | 01/02/2016 | 01/02/2016 |
Valero Serrano Maria Jesus | Administrador Solidario | 02/12/2010 | 01/02/2016 |
Valero Serrano Maria Jesus | Liquidador Solidario | 01/02/2016 | 01/02/2016 |
ACTOS BORME DE OLEICULTURA VALENCIANA DEL INTERIOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9251, L 6534, F 12, S 8, H V 141202, I/A 2 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9251, L 6534, F 12, S 8, H V 141202, I/A 2 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9251, L 6534, F 12, S 8, H V 141202, I/A 2 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9251, L 6534, F 12, S 8, H V 141202, I/A 2 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-46
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9251, L 6534, F 12, S 8, H V 141202, I/A 2 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9251, L 6534, F 12, S 8, H V 141202, I/A 1 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-46
Dirección:C/ UTIEL 60 (REQUENA)
Comienzo de operaciones:05/11/10
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tendrá por objeto la: Investigación y desarrollo de la actividad agraria, pecuaria y medio ambiental. El cultivo agrícola y la producciónde oliva y sus derivados. La elaboración de productos de la oliva, alimentación y bebidas. La actividad de comercialización de productos alimenticio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9251, L 6534, F 12, S 8, H V 141202, I/A 1 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-46