OLEGAM IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Fleming, 36
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OLEGAM IBERICA SL
CIF B81377293
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- OLEGAM IBERICA SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OLEGAM IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OLEGAM IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Exposito Cabanillas Cristina | Apoderado Solidario | 04/02/2020 | |
Exposito Cabanillas Cristina | Apoderado | 04/02/2020 | |
Exposito Cabanillas Cristina | Administrador Unico | 18/04/2013 | 04/02/2020 |
Vaquero Garrido Onesimo | Apoderado Solidario | 04/02/2020 | |
Vaquero Garrido Onesimo | Apoderado | 04/02/2020 | |
Angst Marc Philippe | Apoderado | 01/10/2018 | |
Otero Gomez Odilo-javier | Administrador Unico | 11/04/2013 | 18/04/2013 |
ACTOS BORME DE OLEGAM IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10509 , F 214, S 8, H M 166830, I/A 18 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10509 , F 214, S 8, H M 166830, I/A 18 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10509 , F 214, S 8, H M 166830, I/A 18 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10509 , F 214, S 8, H M 166830, I/A 18 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Empresa: OLEGAM IBERICA SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10509 , F 151, S 8, H M 166830, I/A 17 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Empresa: OLEGAM IBERICA SA
- Denominación y forma adoptada: OLEGAM IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10509 , F 151, S 8, H M 166830, I/A 17 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Empresa: OLEGAM IBERICA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10509 , F 151, S 8, H M 166830, I/A 16 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-195-28
Empresa: OLEGAM IBERICA SA
- C/ DOCTOR FLEMING 36, ENTREPLANTA IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10509 , F 150, S 8, H M 166830, I/A 15 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-28
Empresa: OLEGAM IBERICA SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10509 , F 150, S 8, H M 166830, I/A 15 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-28
Empresa: OLEGAM IBERICA SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10509 , F 150, S 8, H M 166830, I/A 14 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-78-28