OLARTE URIZ ASOCIADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Piqueras, 17
Código Postal 26006
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social OLARTE URIZ ASOCIADOS SL
CIF B26492223
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 07/03/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE OLARTE URIZ ASOCIADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OLARTE URIZ ASOCIADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Sanchez Maria Pilar | Administrador Mancomunado | 13/04/2012 | 17/08/2015 |
Guerra De La Hera Lucio | Administrador Mancomunado | 13/04/2012 | 17/08/2015 |
Olarte Hernaez Felix Angel | Administrador Mancomunado | 13/04/2012 | 17/08/2015 |
Olarte Hernaez Felix Angel | Apoderado | 04/06/2012 | 17/08/2015 |
Olarte Hernaez Felix Angel | Liquidador | 17/08/2015 | 17/08/2015 |
ACTOS BORME DE OLARTE URIZ ASOCIADOS SL
- Se rectifica la escritua de disolución y liquidación de la sociedad de esta hoja, así como la certificación del Acta de la Junta, haciendo constar que los acuerdos fueron adoptados en Junta de 10 de abril de 2015, no el 10 de abril de 2014, como por error se recogio en ambas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 745 , F 23, S 8, H LO 14870, I/A 4 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-26
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 745 , F 22, S 8, H LO 14870, I/A 3 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 745 , F 22, S 8, H LO 14870, I/A 3 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-26
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 745 , F 22, S 8, H LO 14870, I/A 3 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-26
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 745 , F 22, S 8, H LO 14870, I/A 3 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 745 , F 21, S 8, H LO 14870, I/A 2 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-26
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 745 , F 20, S 8, H LO 14870, I/A 1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-26
Dirección:C/ PIQUERAS 17 1º C (LOGROÑO)
Comienzo de operaciones:07/03/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La promoción, contratación, subcontratación, compra, venta, alquiler y comercialización de toda clase de fincas rústicas y urbanas. Construcción, edificación y ejecución de todo tipo de obras públicas y privadas, bien por medios propios o por subcontratación. Desarrollo, construcción y explotación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 745 , F 20, S 8, H LO 14870, I/A 1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-26