OISHI BOX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Carles Mercader, 18
Código Postal 08960
Municipio Sant Just Desvern
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social OISHI BOX SL
CIF B67287318
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 18/09/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE OISHI BOX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OISHI BOX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sakay Badia Eva | Administrador Solidario | 31/01/2019 | 05/07/2023 |
Viladot Duelo Montserrat | Administrador Solidario | 31/01/2019 | 05/07/2023 |
Viladot Duelo Montserrat | Liquidador | 05/07/2023 | 05/07/2023 |
Sakay Badia Eva | Administrador Unico | 14/11/2018 | 31/01/2019 |
Sakay Badia Eva | Administrador Solidario | 18/09/2018 | 14/11/2018 |
Sanchez Repeto Cristina | Administrador Solidario | 18/09/2018 | 14/11/2018 |
ACTOS BORME DE OISHI BOX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46567 , F 8, S 8, H B 523950, I/A 4 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-08
- DECLARACION DEL CARACTER DE UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO MONTSERRAT VILADOT DUELO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46567 , F 8, S 8, H B 523950, I/A 4 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46567 , F 8, S 8, H B 523950, I/A 4 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46567 , F 8, S 8, H B 523950, I/A 4 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-08
- CL CARLES MERCADER Num.18 (SANT JUST DESVERN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46567 , F 8, S 8, H B 523950, I/A 3 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-08
- PERDIDA DEL CARACTER UNIPERSONAL DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46567 , F 8, S 8, H B 523950, I/A 3 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 27.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 30.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 900,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46567 , F 8, S 8, H B 523950, I/A 3 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46567 , F 8, S 8, H B 523950, I/A 3 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46567 , F 8, S 8, H B 523950, I/A 3 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-08
- CL CRUZ Num.48 P.2 PTA.5 (SANT JUST DESVERN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46567 , F 7, S 8, H B 523950, I/A 2 (14/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08