OILEAN CARDONAL WIND FARM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Canalejas, 29
Código Postal 35003
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social OILEAN CARDONAL WIND FARM SL
CIF B76220540
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 25/03/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Oilean Renewable Energy Limited
VINCULACIONES DE OILEAN CARDONAL WIND FARM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OILEAN CARDONAL WIND FARM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Da Silva Amante Paulo Jorge | Administrador Solidario | 23/04/2015 | 15/10/2019 |
Da Silva Amante Paulo Jorge | Liquidador Solidario | 15/10/2019 | 15/10/2019 |
Falcon Alarcon Ernesto | Apoderado Solidario | 15/07/2016 | 15/10/2019 |
Geary David Martin | Administrador Solidario | 23/04/2015 | 15/10/2019 |
Geary David Martin | Liquidador Solidario | 15/10/2019 | 15/10/2019 |
Lagares Perez Ricardo | Apoderado Solidario | 15/07/2016 | 15/10/2019 |
Oilean Renewable Energy Limited | Socio Unico | 23/04/2015 | 15/10/2019 |
Perez Miranda Maria Eugenia | Apoderado Solidario | 15/07/2016 | 15/10/2019 |
ACTOS BORME DE OILEAN CARDONAL WIND FARM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 218, S 8, H GC 49558, I/A 3 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 218, S 8, H GC 49558, I/A 3 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-35
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 218, S 8, H GC 49558, I/A 3 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 218, S 8, H GC 49558, I/A 3 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-35
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 218, S 8, H GC 49558, I/A 2 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 216, S 8, H GC 49558, I/A 1 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 216, S 8, H GC 49558, I/A 1 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-35
Dirección:C/ CANALEJAS 29 (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Comienzo de operaciones:25/03/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La promoción, construcción, ampliación, traslado, transmisión, explotación, adquisición, puesta en servicio y cierre de instalaciones destinadas a la generación, distribución, comercialización y suministros de energías renovables, en tierra o en espacios marítimos..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2109 , F 216, S 8, H GC 49558, I/A 1 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-35