OIDO BARRA SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social OIDO BARRA SL
CIF B83692558
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 01/07/2003
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Villalba Molina Luis Antonio
VINCULACIONES DE OIDO BARRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OIDO BARRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Villalba Molina Luis Antonio | Administrador Unico | 29/03/2019 | 01/12/2020 |
Jimenez Padilla Luis Alberto | Administrador Unico | 03/02/2012 | 29/03/2019 |
España Anta Sonia | Administrador Solidario | 03/02/2012 | |
Jimenez Padilla Luis Alberto | Administrador Solidario | 08/01/2010 | 03/02/2012 |
Jimenez Ramirez Maria Teresa | Administrador Solidario | 03/02/2012 | |
Galindo Vallejo Noemi | Administrador Solidario | 08/01/2010 |
ACTOS BORME DE OIDO BARRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19002 , F 169, S 8, H M 332056, I/A 7 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OIDO BARRA SL
Nif:B83692558
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 13 DE MADRID
Juez / Ponente:BARBARA MARIA CORDOBA ARDAO
Fecha de Resolución:07/01/2020
Número Procedimiento Concursal:2105/2019
Datos Registrales:
Tomo:
19002
Libro:
0
Folio:
169
Hoja:
8-332056
Inscripción:
7
Fecha Inscripción01/12/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19002 , F 169, S 8, H M 332056, I/A 7 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OIDO BARRA SL
Nif:B83692558
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 13 DE MADRID
Juez / Ponente:BARBARA MARIA CORDOBA ARDAO
Fecha de Resolución:07/01/2020
Número Procedimiento Concursal:2105/2019
Datos Registrales:
Tomo:
19002
Libro:
0
Folio:
169
Hoja:
8-332056
Inscripción:
7
Fecha Inscripción01/12/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19002 , F 169, S 8, H M 332056, I/A 7 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19002 , F 169, S 8, H M 332056, I/A 6 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19002 , F 169, S 8, H M 332056, I/A 6 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19002 , F 169, S 8, H M 332056, I/A 5 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19002 , F 169, S 8, H M 332056, I/A 5 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19002 , F 169, S 8, H M 332056, I/A 5 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-202-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19002 , F 168, S 8, H M 332056, I/A 4 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28