OFTALMOVISION SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Rua de Maruxa Mallo, 3
Código Postal 15706
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social OFTALMOVISION SLP
CIF B70076047
Capital Social 87001.0 Euros
Actividad Actividades de medicina especializada
Fecha de Constitución 16/10/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único OMNI PROPERTIES SL
Propietario OMNI PROPERTIES SL
VINCULACIONES DE OFTALMOVISION SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OFTALMOVISION SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OMNI PROPERTIES SL | Soc.Prof. | 08/07/2011 | 25/10/2019 |
OMNI PROPERTIES SL | Socio Unico | 28/10/2015 | 25/10/2019 |
OMNI PROPERTIES SL | Administrador Unico | 28/10/2015 | 25/10/2019 |
Abraldes Lopez-veiga Maximino Jose | Soc.Prof. | 08/07/2011 | 28/10/2015 |
Abraldes Lopez-veiga Maximino Jose | Administrador Mancomunado | 08/07/2011 | 28/10/2015 |
De Rojas Silva Maria Victoria | Soc.Prof. | 08/07/2011 | 28/10/2015 |
Duran Florit Maria De La Salud | Soc.Prof. | 08/07/2011 | 28/10/2015 |
Fernandez Rodriguez Maria Isabel | Soc.Prof. | 08/07/2011 | 28/10/2015 |
Fernandez Rodriguez Maria Isabel | Administrador Mancomunado | 08/07/2011 | 28/10/2015 |
Marticorena Salinero Jose Joaquin | Soc.Prof. | 08/07/2011 | 28/10/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OFTALMOVISION SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 87, S 8, H SC 39758, I/A 6 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 87, S 8, H SC 39758, I/A 6 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-15
- C/ MARUXA MALLO 3 BAJO (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 87, S 8, H SC 39758, I/A 5 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 4.- DOMICILIO SOCIAL.- El domicilio social se fija en Santiago de Compostela -A Coruña-, calle Maruxa Mallo, 3 bajo. C.P. 15706. El Organo de Administración podrá crear, suprimir y trasladar sucursales, agencias o delegaciones en cualquier punto del territorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 87, S 8, H SC 39758, I/A 5 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 86, S 8, H SC 39758, I/A 4 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 86, S 8, H SC 39758, I/A 4 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 86, S 8, H SC 39758, I/A 4 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 86, S 8, H SC 39758, I/A 4 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-15
- Adaptada a la ley 2/2007 de sociedades profesionales la sociedad con fecha 11/06/2.008.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 84, S 8, H SC 39758, I/A 3 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-141-15