OFTALMO DIAGONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rocafort, 25
Código Postal 08205
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social OFTALMO DIAGONAL SL
CIF B64406580
Actividad Actividades de medicina especializada
Fecha de Constitución 15/09/2006
Órgano Administración Administrador único
Auditor Lopez Oficial Ramon
VINCULACIONES DE OFTALMO DIAGONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OFTALMO DIAGONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrera Martinez Jose | Auditor Suplente | 02/02/2012 | 14/01/2013 |
Goñi Foncillas Francisco Javier | REPR.143 RRM | 17/10/2011 | 14/01/2013 |
Goñi Foncillas Francisco Javier | Liquidador | 14/01/2013 | 14/01/2013 |
Lopez Oficial Ramon | Auditor | 02/02/2012 | 14/01/2013 |
VALLES OPHTHALMOLOGY RESEARCH SL | Administrador Unico | 17/10/2011 | 14/01/2013 |
Guarro Miralles Merce | Administrador Solidario | 17/10/2011 | |
Sararols Ramsay Laura Elena | Administrador Solidario | 17/10/2011 |
ACTOS BORME DE OFTALMO DIAGONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39470 , F 91, S 8, H B 346972, I/A 4 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39470 , F 91, S 8, H B 346972, I/A 4 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39470 , F 91, S 8, H B 346972, I/A 4 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-08
Auditor
Auditor Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39470 , F 91, S 8, H B 346972, I/A 3 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-08
- CL ROCAFORT Num.25 (SABADELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39470 , F 90, S 8, H B 346972, I/A 2 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.22:DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39470 , F 90, S 8, H B 346972, I/A 2 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39470 , F 90, S 8, H B 346972, I/A 2 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39470 , F 90, S 8, H B 346972, I/A 2 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08