OFIREY SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Honduras, 29
Código Postal 28806
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OFIREY SA
CIF A79235495
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OFIREY SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OFIREY SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcalde Blanquer Jose Luis | Administrador Unico | 28/03/2014 | 29/10/2021 |
Alcalde Blanquer Jose Luis | Liquidador | 29/10/2021 | 29/10/2021 |
Hernandez Lara Gines | Administrador Unico | 22/11/2013 | 28/03/2014 |
ACTOS BORME DE OFIREY SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 32, S 8, H M 96235, I/A 8 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 32, S 8, H M 96235, I/A 8 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 32, S 8, H M 96235, I/A 8 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 32, S 8, H M 96235, I/A 8 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-28
- C/ HONDURAS, NUMERO 29 (ALCALA DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 31, S 8, H M 96235, I/A 7 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 31, S 8, H M 96235, I/A 7 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 31, S 8, H M 96235, I/A 6 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 31, S 8, H M 96235, I/A 6 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 31, S 8, H M 96235, I/A 5 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-231-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-28