OFICINA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS PARA GESTIONES Y NEGOCIOS SL - EXTINGUIDA
Razón Social OFICINA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS PARA GESTIONES Y NEGOCIOS SL
CIF B33866039
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OFICINA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS PARA GESTIONES Y NEGOCIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OFICINA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS PARA GESTIONES Y NEGOCIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallego Ripolles Diego | Liquidador | 14/08/2023 | 14/08/2023 |
Gallego Ripolles Diego | Administrador Unico | 23/03/2022 | 14/08/2023 |
Ripolles Cortadi Maria De Los Angeles | Administrador Unico | 18/03/2010 | 23/03/2022 |
Gallego Martinez Radio Luis Alfonso | Administrador Solidario | 18/03/2010 | |
Ripolles Cortadi Maria De Los Angeles | Administrador Solidario | 18/03/2010 |
ACTOS BORME DE OFICINA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS PARA GESTIONES Y NEGOCIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 135, S 8, H AS 22563, I/A 6 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 135, S 8, H AS 22563, I/A 6 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 135, S 8, H AS 22563, I/A 6 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 135, S 8, H AS 22563, I/A 6 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-159-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 135, S 8, H AS 22563, I/A 5 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 135, S 8, H AS 22563, I/A 5 (23/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-62-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 135, S 8, H AS 22563, I/A 4 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2740 , F 135, S 8, H AS 22563, I/A 4 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-33