OFF FILMS SL - EXTINGUIDA
Municipio Oroso
Provincia A Coruña
Razón Social OFF FILMS SL
CIF B32209181
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Propietario Cuevas Fraga Maria Del Carmen De Las
VINCULACIONES DE OFF FILMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OFF FILMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuevas Fraga Maria Del Carmen De Las | Socio Unico | 22/06/2009 | 13/12/2010 |
Cuevas Fraga Maria Del Carmen De Las | Liquidador | 22/06/2009 | 13/12/2010 |
Lozano Coello Eloy | Administrador Unico | 22/06/2009 |
ACTOS BORME DE OFF FILMS SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194 , F 132, S 8, H C 21974, I/A 5 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194 , F 132, S 8, H C 21974, I/A 5 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-214-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194 , F 132, S 8, H C 21974, I/A 4 (22/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194 , F 132, S 8, H C 21974, I/A 4 (22/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194 , F 132, S 8, H C 21974, I/A 4 (22/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194 , F 132, S 8, H C 21974, I/A 4 (22/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-15