OFCASUM SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social OFCASUM SA
CIF A64679624
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE OFCASUM SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OFCASUM SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Allue Martinez Rafael | Consejero | 08/04/2009 | |
Arenas Perez Pilar | Consejero | 08/04/2009 | |
Arenas Perez Pilar | Presidente | 02/02/2009 | 08/04/2009 |
Barrionuevo Huelamo Marta | Consejero | 08/04/2009 | |
Belsue Cantero Marta | Apoderado | 24/12/2008 | 08/04/2009 |
Belsue Cantero Marta | Consejero | 08/04/2009 | |
Del Barrio Palacios Ignacio | Consejero | 08/04/2009 | |
Guinot Madridejos Javier | Consejero | 08/04/2009 | |
Miravent Pi Carlos | Consejero | 08/04/2009 | |
Quesada Morales Victor A | Apoderado | 24/12/2008 | 08/04/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OFCASUM SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40052 , F 190, S 8, H B 358127, I/A 5 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-75-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40052 , F 190, S 8, H B 358127, I/A 5 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-75-08
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40052 , F 190, S 8, H B 358127, I/A 5 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-75-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-32-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40052 , F 190, S 8, H B 358127, I/A 4 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40052 , F 190, S 8, H B 358127, I/A 4 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-08
Apoderado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40052 , F 188, S 8, H B 358127, I/A 3 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40052 , F 188, S 8, H B 358127, I/A 3 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-6-08