OE DE RESTAURACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo General Martinez Campos, 51
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OE DE RESTAURACION SL
CIF B86819976
Capital Social 314061.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 19/09/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Narvaez Perez De Guzman Santiago
VINCULACIONES DE OE DE RESTAURACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OE DE RESTAURACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Narvaez Perez De Guzman Santiago | Socio Unico | 24/09/2013 | 19/06/2019 |
Narvaez Perez De Guzman Santiago | Apoderado | 17/01/2014 | 19/06/2019 |
Narvaez Perez De Guzman Santiago | Liquidador | 19/06/2019 | 19/06/2019 |
Narvaez Perez De Guzman Santiago | Administrador Unico | 15/01/2016 | 19/06/2019 |
Sangro Gomez Acebo Pedro | Apoderado | 17/01/2014 | 19/06/2019 |
Del Alcazar Narvaez Juan | Consejero | 17/01/2014 | 15/01/2016 |
Narvaez Lopez De Carrizosa Claudia | Consejero | 17/01/2014 | 15/01/2016 |
Narvaez Perez De Guzman Santiago | Presidente | 17/01/2014 | 15/01/2016 |
Narvaez Perez De Guzman Santiago | Consejero | 17/01/2014 | 15/01/2016 |
Sanfeliz Cienfuegos Borja | Consejero | 17/01/2014 | 15/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OE DE RESTAURACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31442 , F 225, S 8, H M 565955, I/A 5 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31442 , F 225, S 8, H M 565955, I/A 5 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Capital Anterior: | 220.004,00 | Euros |
Aumento de capital: | 94.057,00 | Euros |
Capital Actual: | 314.061,00 | Euros |
Porcentaje: | 42,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31442 , F 225, S 8, H M 565955, I/A 5 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31442 , F 225, S 8, H M 565955, I/A 5 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31442 , F 225, S 8, H M 565955, I/A 5 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31442 , F 225, S 8, H M 565955, I/A 4 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31442 , F 225, S 8, H M 565955, I/A 4 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31442 , F 225, S 8, H M 565955, I/A 4 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31442 , F 225, S 8, H M 565955, I/A 3 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN Y REFUNDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES MEDIANTE LA APROBACION DE UN NUEVO TEXTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31442 , F 189, S 8, H M 565955, I/A 2 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28