ODIEL SISTEMAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Marina, 154
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ODIEL SISTEMAS SL
CIF B61170403
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Fecha de Constitución 02/07/1996
Página Web www.odiel.es
VINCULACIONES DE ODIEL SISTEMAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ODIEL SISTEMAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGM ADMINISTRACIONES CONCURSALES Y REESTRUCTURACIONES SLP | Administrador Concursal | 21/02/2017 | 02/10/2020 |
Garcia Martin Fernando J | REP.ADM.CONC | 21/02/2017 | 02/10/2020 |
Montero Cano Pilar | Administrador | 17/05/2017 | |
Diaz Barea Jose | Administrador | 21/03/2016 | |
Diaz Barea Jose | Apoderado | 21/03/2016 |
ACTOS BORME DE ODIEL SISTEMAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36290 , F 172, S 8, H B 153555, I/A 13 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 600/2016, AUTO FIRME DE FECHA 31/08/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36290 , F 172, S 8, H B 153555, I/A 13 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36290 , F 172, S 8, H B 153555, I/A 12 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 600/2016, DECRETO FIRME DE FECHA 25/01/2017, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Y AUTO FIRME DE FECHA 29/03/2017, APROBACION PLAN LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36290 , F 172, S 8, H B 153555, I/A 12 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36290 , F 172, S 8, H B 153555, I/A 12 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 600/2016, AUTO FIRME DE FECHA 10/10/2016 RECTIFICADO POR AUTO FIRME DE FECHA 20/01/2017, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29228 , F 213, S 8, H B 153555, I/A 11 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29228 , F 213, S 8, H B 153555, I/A 11 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29228 , F 212, S 8, H B 153555, I/A 10 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29228 , F 212, S 8, H B 153555, I/A 9 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08