OCV REINFORCEMENTS HOLDINGS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA MADRID-BARCELONA Km 34,500
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Razón Social OCV REINFORCEMENTS HOLDINGS SPAIN SL
CIF B61104774
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE OCV REINFORCEMENTS HOLDINGS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCV REINFORCEMENTS HOLDINGS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Porta Juste Agustin | Liquidador | 07/05/2010 | 10/06/2010 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 18/03/2009 | 10/06/2010 |
Corbera Dale Ignacio | Secretario | 07/05/2010 | |
Joseph F Fraiture Hubert Pierre | Presidente | 07/05/2010 | |
Joseph F Fraiture Hubert Pierre | Consejero | 07/05/2010 | |
Karasavvidis Evangelos | Consejero | 26/06/2009 | 07/05/2010 |
Porta Juste Agustin | Consejero Delegado | 07/05/2010 | |
Porta Juste Agustin | Consejero | 07/05/2010 | |
Pujol Pamies Alex | Vicesecret. | 07/05/2010 | |
Vander Perren Arielle | Consejero | 13/05/2009 | 07/05/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OCV REINFORCEMENTS HOLDINGS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26272 , F 147, S 8, H M 473371, I/A 10 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26272 , F 147, S 8, H M 473371, I/A 10 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26272 , F 146, S 8, H M 473371, I/A 9 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26272 , F 146, S 8, H M 473371, I/A 9 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26272 , F 146, S 8, H M 473371, I/A 9 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26272 , F 146, S 8, H M 473371, I/A 8 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-231-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26272 , F 146, S 8, H M 473371, I/A 7 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26272 , F 146, S 8, H M 473371, I/A 6 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26272 , F 146, S 8, H M 473371, I/A 5 (13/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-28