KUONI GTA (ESPAÑA) SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 54
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KUONI GTA (ESPAÑA) SA
CIF A84015171
Nombres Anteriores
- OCTOPUSTRAVEL (ESPAÑA) SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE KUONI GTA (ESPAÑA) SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KUONI GTA (ESPAÑA) SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Fernandez Marta | Apoderado Mancomunado | 03/02/2020 | 19/10/2021 |
Bover Suau Miguel | Apoderado Mancomunado | 29/03/2019 | 19/10/2021 |
Buñola Bonet Juana Maria | Apoderado Mancomunado | 29/03/2019 | 19/10/2021 |
Cascales Nuñez Jose Francisco | Apoderado Mancomunado | 16/06/2016 | 19/10/2021 |
Cascales Nuñez Jose Francisco | Apoderado Mancomunado | 29/03/2019 | 19/10/2021 |
Cascales Nuñez Jose Francisco | Apoderado Mancomunado | 19/10/2021 | |
De La Cruz Minguijon Sonia | Apoderado Mancomunado | 29/03/2019 | 19/10/2021 |
Diaz Romera Arturo | Apoderado Mancomunado | 29/03/2019 | 19/10/2021 |
Escarrer Soler Miguel | Apoderado Mancomunado | 29/03/2019 | 19/10/2021 |
Gamo Lopez Raul | Apoderado Mancomunado | 16/06/2016 | 19/10/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE KUONI GTA (ESPAÑA) SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37406 , F 204, S 8, H M 355331, I/A 38 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37406 , F 204, S 8, H M 355331, I/A 38 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37406 , F 204, S 8, H M 355331, I/A 38 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Fernandez Marta
- Bover Suau Miguel
- Buñola Bonet Juana Maria
- Cascales Nuñez Jose Francisco
- Cascales Nuñez Jose Francisco
- De La Cruz Minguijon Sonia
- Diaz Romera Arturo
- Escarrer Soler Miguel
- Gamo Lopez Raul
- Gamo Lopez Raul
- Gonzalez Cañete Angel Marcelo
- Limniotis Sofoklis
- Lunardon Paolo
- Manresa Valles Jaume
- Martin Paramio Cecilio
- Mora Bonet Apolonia
- Oliver Perello Rafael
- Pomar Pons Catalina Maria
- Ramos Reñones Juan Ignacio
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37406 , F 204, S 8, H M 355331, I/A 38 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Consejero
Liquidador
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37406 , F 204, S 8, H M 355331, I/A 38 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37406 , F 204, S 8, H M 355331, I/A 37 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37406 , F 204, S 8, H M 355331, I/A 37 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37406 , F 202, S 8, H M 355331, I/A 36 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37406 , F 202, S 8, H M 355331, I/A 36 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37406 , F 202, S 8, H M 355331, I/A 36 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-28