OCTAPRIS SL
Dirección social Calle Calasanz, 4
Código Postal 28805
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Razón Social OCTAPRIS SL
CIF B97809602
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 07/11/2006
Teléfono 91 830 66 55
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE OCTAPRIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCTAPRIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Antequera Saturnino | Administrador Mancomunado | 29/06/2009 | 24/02/2010 |
Lozano Rubio Felix | Administrador Mancomunado | 29/06/2009 | 24/02/2010 |
Iwelomen Ebhabha Edwin Ade | Administrador Mancomunado | 29/06/2009 | |
Lozano Fernandez Carlos | Administrador Mancomunado | 29/06/2009 |
ACTOS BORME DE OCTAPRIS SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23476 , F 22, S 8, H M 421171, I/A 4 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-133-28
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-133-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23476 , F 22, S 8, H M 421171, I/A 3 (29/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23476 , F 22, S 8, H M 421171, I/A 3 (29/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-128-28