OCIOGEST MARBELLA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Duque de Ahumada, 2
Código Postal 29602
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social OCIOGEST MARBELLA SA
CIF A29642840
Capital Social 396750.0 Euros
Actividad Otras actividades deportivas
Página Web www.fuertehoteles.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OCIOGEST MARBELLA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCIOGEST MARBELLA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antunez Corrales Maria Jose | Apoderado | 30/05/2011 | 20/01/2021 |
Fernandez Henares Antonio Jesus | Apoderado Mancomunado | 25/01/2019 | 20/01/2021 |
Fernandez Henares Antonio Jesus | Apoderado Mancomunado | 20/01/2021 | |
Fernandez Henares Antonio Jesus | Apoderado | 20/01/2021 | |
Gomez Martin Fernanda | Apoderado Mancomunado | 25/01/2019 | 20/01/2021 |
Gomez Martin Fernanda | Apoderado Mancomunado | 20/01/2021 | |
Jimenez Martin Cristobal Daniel | Apoderado Mancomunado | 25/01/2019 | 20/01/2021 |
Jimenez Martin Cristobal Daniel | Apoderado Mancomunado | 20/01/2021 | |
Luque Garcia Jose | Apoderado Solidario | 20/01/2021 | |
Luque Garcia Jose | Administrador Unico | 24/09/2018 | 20/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OCIOGEST MARBELLA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 2216, F 82, S 8, H MA 15018, I/A 18 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 2216, F 82, S 8, H MA 15018, I/A 18 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-29
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 2216, F 82, S 8, H MA 15018, I/A 18 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 2216, F 82, S 8, H MA 15018, I/A 18 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-29
Capital Anterior: | 364.807,00 | Euros |
Aumento de capital: | 31.943,00 | Euros |
Capital Actual: | 396.750,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,76 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 2216, F 81, S 8, H MA 15018, I/A 17 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 2216, F 81, S 8, H MA 15018, I/A 16 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 2216, F 814, S 8, H MA 15018, I/A 15 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 2216, F 814, S 8, H MA 15018, I/A 15 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 2216, F 814, S 8, H MA 15018, I/A 14 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-29