OCIO SERVICIOS SANTANDER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Montevideo, 29
Código Postal 39008
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Razón Social OCIO SERVICIOS SANTANDER SL
CIF B39535349
Capital Social 4800.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE OCIO SERVICIOS SANTANDER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCIO SERVICIOS SANTANDER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Garcia Amparo | Apoderado | 11/01/2010 | 29/01/2018 |
Fernandez Garcia Amparo | Liquidador Solidario | 25/10/2017 | 29/01/2018 |
Fernandez Nuñez Juan Carlos | Apoderado | 11/01/2010 | 29/01/2018 |
Fernandez Nuñez Juan Carlos | Liquidador Solidario | 25/10/2017 | 29/01/2018 |
Fernandez Garcia Amparo | Administrador Solidario | 30/06/2014 | 25/10/2017 |
Fernandez Nuñez Juan Carlos | Administrador Solidario | 30/06/2014 | 25/10/2017 |
Fernandez Garcia Amparo | Administrador Mancomunado | 11/01/2010 | 30/06/2014 |
Fernandez Nuñez Juan Carlos | Administrador Mancomunado | 11/01/2010 | 30/06/2014 |
Fernandez Nuñez Pablo | Administrador Unico | 11/01/2010 |
ACTOS BORME DE OCIO SERVICIOS SANTANDER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 218, S 8, H S 13332, I/A 7 (29/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 218, S 8, H S 13332, I/A 6 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 218, S 8, H S 13332, I/A 6 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-39
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 218, S 8, H S 13332, I/A 6 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 218, S 8, H S 13332, I/A 6 (25/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-39
Capital Anterior: | 3.300,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 45,45 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 218, S 8, H S 13332, I/A 5 (29/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-39
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 10) E de los estatutos sociales en cuanto a la retribución del órgano de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 88, S 8, H S 13332, I/A 4 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-39
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 88, S 8, H S 13332, I/A 4 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 88, S 8, H S 13332, I/A 4 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-39