OCIO SANTA ISABEL SL - EXTINGUIDA
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social OCIO SANTA ISABEL SL
CIF B50936327
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE OCIO SANTA ISABEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCIO SANTA ISABEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Almorin Vicente Luis Antonio | Administrador Mancomunado | 25/11/2010 | 16/12/2022 |
Almorin Vicente Luis Antonio | Liquidador Mancomunado | 16/12/2022 | 16/12/2022 |
Mur Loscertales Maria Eugenia | Administrador Mancomunado | 25/11/2010 | 16/12/2022 |
Mur Loscertales Maria Eugenia | Liquidador Mancomunado | 16/12/2022 | 16/12/2022 |
Sainz De Varanda Del Campo Maria Del Carmen | Administrador Unico | 25/11/2010 |
ACTOS BORME DE OCIO SANTA ISABEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 36, S 8, H Z 31811, I/A 5 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 36, S 8, H Z 31811, I/A 5 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-50
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 36, S 8, H Z 31811, I/A 5 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 36, S 8, H Z 31811, I/A 5 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-165-50
Capital Anterior: | 4.495,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.505,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 36, S 8, H Z 31811, I/A 4 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-50
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 36, S 8, H Z 31811, I/A 3 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 36, S 8, H Z 31811, I/A 3 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2832 , F 36, S 8, H Z 31811, I/A 3 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-50