OCIO PUERTO CAMALEON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Decano del Futbol Español, S/N
Código Postal 21001
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Razón Social OCIO PUERTO CAMALEON SL
CIF B21541156
Capital Social 33030.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 06/06/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE OCIO PUERTO CAMALEON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCIO PUERTO CAMALEON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marti Cuesta Jose Maria | Administrador Mancomunado | 12/06/2023 | 23/01/2024 |
Marti Cuesta Jose Maria | Liquidador Mancomunado | 23/01/2024 | |
Marti Cuesta Julian Armando | Administrador Mancomunado | 12/06/2023 | 23/01/2024 |
Marti Cuesta Julian Armando | Liquidador Mancomunado | 23/01/2024 | |
Marti Cuesta Mercedes Del Rocio | Administrador Mancomunado | 12/06/2023 | 23/01/2024 |
Marti Cuesta Mercedes Del Rocio | Liquidador Mancomunado | 23/01/2024 | |
Marti Cuesta Jose Maria | Administrador Mancomunado | 06/06/2014 | 12/06/2023 |
Marti Cuesta Julian Armando | Administrador Mancomunado | 06/06/2014 | 12/06/2023 |
Marti Cuesta Mercedes Del Rocio | Administrador Mancomunado | 06/06/2014 | 12/06/2023 |
ACTOS BORME DE OCIO PUERTO CAMALEON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 199, S 8, H H 21526,H , I/ 4 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-21
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 199, S 8, H H 21526,H , I/ 4 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 198, S 8, H H 21526,H , I/ 3 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-21
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 198, S 8, H H 21526,H , I/ 3 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-21
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 198, S 8, H H 21526,H , I/ 3 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-21
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 198, S 8, H H 21526,H , I/ 3 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-21
Capital Anterior: | 3.030,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 33.030,00 | Euros |
Porcentaje: | 990,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 195, S 8, H H 21526,H , I/ 2 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-21
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 194, S 8, H H 21526,H , I/ 1 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-21
Dirección:AVDA DEL DECANO S/N (HUELVA)
Comienzo de operaciones:06/06/14
Capital:3.030,00 Euros
Objeto social:La explotación y gestion de discotecas, bares, restaurantes, cafeterias, pubs, mesones, salas de fiestas y de cualquier establecimiento relacionado con ellos y con la industrial de la hosteleria en general
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1029 , F 194, S 8, H H 21526,H , I/ 1 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-21