OCIO MAGNA SA - EXTINGUIDA
Provincia Málaga
Razón Social OCIO MAGNA SA
CIF A92723022
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Fecha de Constitución 20/02/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OCIO MAGNA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCIO MAGNA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Rodriguez Maria Isabel | Apoderado | 18/01/2011 | 03/09/2014 |
Robles Diaz Juan Carlos | Administrador Concursal | 22/03/2011 | 03/09/2014 |
Rodriguez Soto Valentina Maria Isabel | Administrador Unico | 28/07/2009 | 23/10/2012 |
Fernandez Rodriguez Maria Isabel | Administrador Unico | 28/07/2009 |
ACTOS BORME DE OCIO MAGNA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4069, L 2980, F 19, S 8, H MA 84778, I/A 9 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-29
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:1
Juez / Ponente:ANTONIO FUENTES BUJALANCE
Fecha de Resolución:28/01/2011
Número Procedimiento Concursal:1547/2010
Datos Registrales:
Tomo:
4069
Libro:
2980
Folio:
19
Hoja:
8-84778
Inscripción:
9
Fecha Inscripción03/09/2014
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4069, L 2980, F 19, S 8, H MA 84778, I/A 9 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-29
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OCIO MAGNA SA
Nif:A92723022
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:1
Juez / Ponente:ANTONIO FUENTES BUJALANCE
Fecha de Resolución:15/05/2014
Número Procedimiento Concursal:1547.12/2010
Datos Registrales:
Tomo:
4069
Libro:
2980
Folio:
19
Hoja:
8-84778
Inscripción:
9
Fecha Inscripción03/09/2014
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4069, L 2980, F 19, S 8, H MA 84778, I/A 9 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-29
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4069, L 2980, F 19, S 8, H MA 84778, I/A 8 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-29
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OCIO MAGNA SA
Nif:A92723022
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:1
Juez / Ponente:ANTONIO FUENTES BUJALANCE
Fecha de Resolución:19/07/2012
Número Procedimiento Concursal:1547/2010
Datos Registrales:
Tomo:
4069
Libro:
2980
Folio:
19
Hoja:
8-84778
Inscripción:
8
Fecha Inscripción23/10/2012
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4069, L 2980, F 19, S 8, H MA 84778, I/A 8 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4069, L 2980, F 19, S 8, H MA 84778, I/A 8 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-29
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OCIO MAGNA SA
Nif:A92723022
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Robles Diaz Juan Carlos
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:1
Juez / Ponente:ANTONIO FUENTES BUJALANCE
Fecha de Resolución:28/01/2011
Número Procedimiento Concursal:1547/2010
Datos Registrales:
Tomo:
4069
Libro:
2980
Folio:
19
Hoja:
8-84778
Inscripción:
7
Fecha Inscripción22/03/2011
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4069, L 2980, F 19, S 8, H MA 84778, I/A 7 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-29
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OCIO MAGNA SA
Nif:A92723022
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MALAGA
Número:1
Juez / Ponente:ANTONIO FUENTES BUJALANCE
Fecha de Resolución:01/12/2010
Número Procedimiento Concursal:1547/2010
Datos Registrales:
Tomo:
4069
Libro:
2980
Folio:
19
Hoja:
8-84778
Inscripción:
A
Fecha Inscripción04/02/2011
Registro:Registro Mercantil de Malaga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4069, L 2980, F 19, S 8, H MA 84778, I/A A (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4069, L 2980, F 18, S 8, H MA 84778, I/A 6 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-29