OCIO CAMALEON SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Decano del Futbol Español, S/N
Código Postal 21001
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Razón Social OCIO CAMALEON SA
CIF A21401104
Capital Social 890960.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 06/09/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor GABINETE ONORATO SLP
VINCULACIONES DE OCIO CAMALEON SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCIO CAMALEON SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINETE ONORATO SLP | Auditor | 09/01/2013 | 20/12/2013 |
Marti Cuesta Jose Maria | Administrador Mancomunado | 09/01/2013 | 20/12/2013 |
Marti Cuesta Julian Armando | Administrador Mancomunado | 09/01/2013 | 20/12/2013 |
Marti Cuesta Mercedes Del Rocio | Administrador Mancomunado | 09/01/2013 | 20/12/2013 |
Marti Cuesta Jose Maria | Presidente | 20/04/2012 | 09/01/2013 |
Marti Cuesta Jose Maria | Consejero | 20/04/2012 | 09/01/2013 |
Marti Cuesta Julian Armando | Consejero | 20/04/2012 | 09/01/2013 |
Marti Cuesta Mercedes Del Rocio | Consejero | 20/04/2012 | 09/01/2013 |
Sierra Marti Juan Jose | Secretario | 20/04/2012 | 09/01/2013 |
Sierra Marti Juan Jose | Consejero | 20/04/2012 | 09/01/2013 |
ACTOS BORME DE OCIO CAMALEON SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992 , F 3, S 8, H H 14136, I/A 8 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-21
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992 , F 3, S 8, H H 14136, I/A 8 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-21
Capital Anterior: | 60.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 830.760,00 | Euros |
Capital Actual: | 890.960,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.380,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992 , F 2, S 8, H H 14136,H , I/ 7 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-21
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 992 , F 2, S 8, H H 14136,H , I/ 6 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-21
- Modificados los Estatutos Sociales, dándoles nueva redacción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775 , F 191, S 8, H H 14136,H , I/ 5 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-21
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775 , F 191, S 8, H H 14136,H , I/ 5 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-21
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775 , F 191, S 8, H H 14136,H , I/ 5 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-21
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775 , F 191, S 8, H H 14136,H , I/ 5 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-21
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775 , F 190, S 8, H H 14136,H , I/ 4 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-21
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 775 , F 190, S 8, H H 14136,H , I/ 4 (20/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-21