OCIO ALCORES SL - EXTINGUIDA
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social OCIO ALCORES SL
CIF B92775741
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Fecha de Constitución 29/08/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario VID INVESTMENTS 2016 SL
VINCULACIONES DE OCIO ALCORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCIO ALCORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VID INVESTMENTS 2016 SL | Socio único | 08/02/2018 | |
VID INVESTMENTS 2016 SL | Socio Unico | 20/02/2017 | 08/02/2018 |
VID INVESTMENTS 2016 SL | Administrador Unico | 18/04/2017 | 08/02/2018 |
Fernandez Rodriguez Maria Isabel | Administrador Unico | 23/04/2013 | 18/04/2017 |
Cobreros Fidalgo Domingo | Secretario | 23/04/2013 | |
Cobreros Fidalgo Domingo | Consejero | 23/04/2013 | |
Fernandez Rodriguez David | Consejero | 23/04/2013 | |
Fernandez Rodriguez Maria Isabel | Consejero Delegado | 23/04/2013 | |
Fernandez Rodriguez Maria Isabel | Consejero | 23/04/2013 | |
Rodriguez Flores Adolfo | Consejero Delegado | 23/04/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OCIO ALCORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4148, L 3058, F 113, S 8, H MA 87030, I/A 5 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4148, L 3058, F 113, S 8, H MA 87030, I/A 5 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4148, L 3058, F 113, S 8, H MA 87030, I/A 5 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4148, L 3058, F 113, S 8, H MA 87030, I/A 4 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4148, L 3058, F 113, S 8, H MA 87030, I/A 4 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4148, L 3058, F 113, S 8, H MA 87030, I/A 3 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-29
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4148, L 3058, F 112, S 8, H MA 87030, I/A 2 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4148, L 3058, F 112, S 8, H MA 87030, I/A 2 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4148, L 3058, F 112, S 8, H MA 87030, I/A 2 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-118-29