OCHO CLUB ESCALADA SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO DEL LINO - NAVE 15
Código Postal 18110
Municipio Las Gabias
Provincia Granada
Razón Social OCHO CLUB ESCALADA SL
CIF B18967844
Capital Social 40000.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 14/06/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE OCHO CLUB ESCALADA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCHO CLUB ESCALADA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jesus Martin Robles | Administrador Mancomunado | 10/04/2023 | |
Jesus Martin Robles | Liquidador Mancomunado | 10/04/2023 | 10/04/2023 |
Manuel Rubiño Almendros | Administrador Mancomunado | 10/04/2023 | |
Manuel Rubiño Almendros | Liquidador Mancomunado | 10/04/2023 | 10/04/2023 |
Martin Robles Jesus | Administrador Mancomunado | 29/06/2011 | 10/04/2023 |
Rubiño Almendros Manuel | Administrador Mancomunado | 29/06/2011 | 10/04/2023 |
ACTOS BORME DE OCHO CLUB ESCALADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 33, S 8, H GR 39968, I/A 3 (10/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-72-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 33, S 8, H GR 39968, I/A 3 (10/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-72-18
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 33, S 8, H GR 39968, I/A 3 (10/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-72-18
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 33, S 8, H GR 39968, I/A 3 (10/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-72-18
- Otras modificaciones estatutarias: Art. 7. Modificado en cuanto a la forma de convocatoria de la Junta General, ahora mediante el sistema de comunicación directa e individual a cada socio, a través de cualquier medio fehaciente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 32, S 8, H GR 39968, I/A 2 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 31, S 8, H GR 39968, I/A 1 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-18
Dirección:PASEO DEL LINO - NAVE 15 (GABIAS (LAS))
Comienzo de operaciones:14/06/11
Capital:40.000,00 Euros
Objeto social:Prestación servicios relacionados con actividades deportivas,recreativas,de ocio,entretenimiento,de mantenimiento físico,explotación gimnasios.Comercio mayor,menor,alquiler -excluido arrendamiento financiero- de artículos deportivos,de ocio,prendas de vestir.Organización,intermediacion espectáculos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428 , F 31, S 8, H GR 39968, I/A 1 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-18