OCELOTEKAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Chopera, 9
Código Postal 28045
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OCELOTEKAPITAL SL
CIF B87860730
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/06/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario GENEVA SOCIPAT SL
VINCULACIONES DE OCELOTEKAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCELOTEKAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENEVA SOCIPAT SL | Socio Unico | 04/06/2018 | 31/07/2020 |
Rodriguez Garcia Castor | Liquidador | 31/07/2020 | 31/07/2020 |
Rodriguez Garcia Castor | Administrador Unico | 04/06/2018 | 31/07/2020 |
Perez Serrano Santiago | Administrador Mancomunado | 17/07/2017 | 04/06/2018 |
Rodriguez Garcia Castor | Administrador Mancomunado | 17/07/2017 | 04/06/2018 |
ACTOS BORME DE OCELOTEKAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 148, S 8, H M 649600, I/A 3 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 148, S 8, H M 649600, I/A 3 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 148, S 8, H M 649600, I/A 3 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 148, S 8, H M 649600, I/A 3 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
- PASEO DE LA CHOPERA 9 10º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 148, S 8, H M 649600, I/A 2 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 148, S 8, H M 649600, I/A 2 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 148, S 8, H M 649600, I/A 2 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 148, S 8, H M 649600, I/A 2 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 148, S 8, H M 649600, I/A 2 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36151 , F 145, S 8, H M 649600, I/A 1 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-28