OCEANPEARLS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Aribau, 116
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social OCEANPEARLS SL
CIF B65220576
Capital Social 330000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
Fecha de Constitución 19/11/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OCEANPEARLS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCEANPEARLS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Tovar Maria Soledad | Administrador Unico | 10/09/2012 | 12/06/2018 |
Cortes Tovar Maria Soledad | Liquidador | 12/06/2018 | 12/06/2018 |
Migo Moliner Eladi | Apoderado | 27/09/2012 | 12/06/2018 |
Migo Moliner Eladi | Administrador Unico | 20/01/2010 | 10/09/2012 |
ACTOS BORME DE OCEANPEARLS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41654 , F 211, S 8, H B 392180, I/A 5 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41654 , F 211, S 8, H B 392180, I/A 5 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41654 , F 211, S 8, H B 392180, I/A 5 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41654 , F 208, S 8, H B 392180, I/A 4 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41654 , F 207, S 8, H B 392180, I/A 3 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41654 , F 207, S 8, H B 392180, I/A 3 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-08
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 330.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41654 , F 207, S 8, H B 392180, I/A 2 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41654 , F 203, S 8, H B 392180, I/A 1 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-08