OCEAN SUNSET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Rulfo, 20
Código Postal 28981
Municipio Parla
Provincia Madrid
Razón Social OCEAN SUNSET SL
CIF B86331006
Capital Social 19000.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 29/11/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Torres Maria -jose
VINCULACIONES DE OCEAN SUNSET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCEAN SUNSET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Martinez Emilio Jose | Administrador Unico | 08/04/2014 | 06/07/2015 |
Garcia Martinez Emilio Jose | Liquidador | 06/07/2015 | 06/07/2015 |
Garcia Torres Maria -jose | Socio Unico | 14/12/2011 | 06/07/2015 |
Garcia Torres Maria -jose | Administrador Unico | 14/12/2011 | 08/04/2014 |
ACTOS BORME DE OCEAN SUNSET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29425 , F 116, S 8, H M 529632, I/A 3 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29425 , F 116, S 8, H M 529632, I/A 3 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29425 , F 116, S 8, H M 529632, I/A 3 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29425 , F 116, S 8, H M 529632, I/A 3 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29425 , F 116, S 8, H M 529632, I/A 2 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29425 , F 116, S 8, H M 529632, I/A 2 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29425 , F 112, S 8, H M 529632, I/A 1 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29425 , F 112, S 8, H M 529632, I/A 1 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-28
Dirección:C/ JUAN RULFO 20 (PARLA)
Comienzo de operaciones:29/11/11
Capital:19.000,00 Euros
Objeto social:EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS AGENCIAS DE VIAJES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29425 , F 112, S 8, H M 529632, I/A 1 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-28