OCEAN HARVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 182
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social OCEAN HARVEST SL
CIF B85126191
Capital Social 840611.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 08/06/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario Andean Fishing Llc
VINCULACIONES DE OCEAN HARVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCEAN HARVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aballi Arturo Jose | Representante | 19/01/2015 | 16/02/2015 |
Amke Registered Agents Llc | Liquidador | 19/01/2015 | 16/02/2015 |
Andean Fishing Llc | Socio Unico | 23/04/2012 | 16/02/2015 |
Lapuerta Montoya Alvaro | Apoderado | 27/04/2012 | 16/02/2015 |
Perez De Villegas Y Trillo Figueroa Eduardo | Apoderado | 19/01/2015 | 16/02/2015 |
Perez De Villegas Y Trillo Figueroa Eduardo | Apoderado | 01/06/2013 | 16/02/2015 |
Aballi Jose Arturo | Representante | 27/05/2013 | 19/01/2015 |
Amke Registered Agents Llc | Administrador Unico | 27/05/2013 | 19/01/2015 |
De Lapuerta Montoya Alvaro | Administrador Unico | 01/04/2013 | 27/05/2013 |
Orlic Ticeran Ivan Eduardo | Administrador Unico | 23/04/2012 | 01/04/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OCEAN HARVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24377 , F 148, S 8, H M 438455, I/A 12 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24377 , F 147, S 8, H M 438455, I/A 11 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24377 , F 146, S 8, H M 438455, I/A 10 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24377 , F 146, S 8, H M 438455, I/A 10 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24377 , F 146, S 8, H M 438455, I/A 10 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
Capital Anterior: | 43.840.611,00 | Euros |
Disminución de capital | 43.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 840.611,00 | Euros |
Porcentaje: | 98,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24377 , F 146, S 8, H M 438455, I/A 9 (13/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24377 , F 145, S 8, H M 438455, I/A 8 (01/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24377 , F 144, S 8, H M 438455, I/A 7 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24377 , F 144, S 8, H M 438455, I/A 7 (27/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24377 , F 144, S 8, H M 438455, I/A 6 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-28