OCEAN DATA SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL MOGODA 1 CENTRE DE NEGOCIS NODUS
Código Postal 08210
Municipio Barberà del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social OCEAN DATA SL
CIF B66925884
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/01/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OCEAN DATA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OCEAN DATA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pla Melon Monica | Administrador Unico | 14/03/2018 | 03/11/2020 |
Pla Melon Monica | Liquidador | 03/11/2020 | 03/11/2020 |
Carneiro Cabello Manuel | Administrador Solidario | 27/01/2017 | 14/03/2018 |
Pla Melon Monica | Administrador Solidario | 27/01/2017 | 14/03/2018 |
ACTOS BORME DE OCEAN DATA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45747 , F 95, S 8, H B 497732, I/A 3 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45747 , F 95, S 8, H B 497732, I/A 3 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45747 , F 95, S 8, H B 497732, I/A 3 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SIENDO EL SOCIO UNICO DOÑA MONICA PLA MELON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45747 , F 94, S 8, H B 497732, I/A 2 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45747 , F 94, S 8, H B 497732, I/A 2 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45747 , F 94, S 8, H B 497732, I/A 2 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45747 , F 94, S 8, H B 497732, I/A 1 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-08
Dirección:CL MOGODA 1 CENTRE DE NEGOCIS NODUS (BARBERA DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:11/01/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION, INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR. DISTRIBUCION COMERCIAL. IMPORTACION Y EXPORTACION. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y TEXTILES, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45747 , F 94, S 8, H B 497732, I/A 1 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-08