OBRES I REFORMES SOLDEVILA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Sant Antoni, 31
Código Postal 25720
Municipio Bellver de Cerdanya
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social OBRES I REFORMES SOLDEVILA SL
CIF B25842253
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 04/09/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OBRES I REFORMES SOLDEVILA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OBRES I REFORMES SOLDEVILA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adam Prat Maria Teresa | Apoderado Solidario | 13/09/2018 | 14/11/2019 |
Soldevila Adam Marc | Liquidador | 14/11/2019 | 14/11/2019 |
Soldevila Adam Marc | Administrador Unico | 06/09/2018 | 14/11/2019 |
Soldevila Alejos Francisco | Apoderado Solidario | 13/09/2018 | 14/11/2019 |
ACTOS BORME DE OBRES I REFORMES SOLDEVILA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 212, S 8, H L 31259, I/A 3 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 212, S 8, H L 31259, I/A 3 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 212, S 8, H L 31259, I/A 3 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-25
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 212, S 8, H L 31259, I/A 3 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 212, S 8, H L 31259, I/A 3 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-25
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 209, S 8, H L 31259, I/A 2 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 209, S 8, H L 31259, I/A 1 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-25
Dirección:C/ SANT ANTONI 31 (BELLVER DE CERDANYA)
Comienzo de operaciones:04/09/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La construcción, contratación y subcontratación de obras públicas y privadas, así como todos los servicios relacionados con la construcción, carpintería, electricidad, lampistería y calefacción, y la venta al mayor y al menor de los elementos necesarios para estos servicios, así como la compra venta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1541 , F 209, S 8, H L 31259, I/A 1 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-25