OBRAVOLCAN MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Molinos, 24
Código Postal 28231
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social OBRAVOLCAN MANAGEMENT SL
CIF B76273200
Capital Social 3099.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 02/12/2016
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Pedrosa Del Valle David
Propietario Pedrosa Del Valle David
VINCULACIONES DE OBRAVOLCAN MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OBRAVOLCAN MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pedrosa Del Valle David | Administrador Unico | 19/12/2016 | 22/11/2022 |
Pedrosa Del Valle David | Socio Unico | 19/12/2016 | 22/11/2022 |
ACTOS BORME DE OBRAVOLCAN MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42911 , F 139, S 8, H M 758593, I/A 3 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:OBRAVOLCAN MANAGEMENT SL
Nif:B76273200
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 17 DE MADRID
Juez / Ponente:SOFIA GIL GARCIA
Parte Dispositiva:
MANDAMIENTO COMUNICANDO EL AUTO DE DECLARACION DE CONCURSO Y SU CONCLUSION, SEGUN AUTO DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2022
Fecha de Resolución:08/06/2022
Número Procedimiento Concursal:263/2022
Datos Registrales:
Tomo:
42911
Libro:
0
Folio:
139
Hoja:
8-758593
Inscripción:
3
Fecha Inscripción22/11/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42911 , F 139, S 8, H M 758593, I/A 3 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
- C/ LOS MOLINOS, 24 (ROZAS DE MADRID (LAS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42911 , F 139, S 8, H M 758593, I/A 2 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-28
- C/ ROCINANTE, 3-MORRO JABLE (PUERTO DEL ROSARIO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 46, S 8, H IF 7894, I/A 2 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los Estatutos : 3. Domicilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 46, S 8, H IF 7894, I/A 2 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 46, S 8, H IF 7894, I/A 1 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 46, S 8, H IF 7894, I/A 1 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-35
Dirección:C/ LA PARDELA 31 - MORRO JABLE,CP 35625 (PAJARA)
Comienzo de operaciones:02/12/16
Capital:3.099,00 Euros
Objeto social:Actividad principal: Construcción de edificios residenciales, cuyo código de CNAE es el 4121. La promoción, construcción, restauración, rehabilitación, reforma, alquiler y venta de urbanizaciones y toda clase de edificaciones destinados a fines industriales, comerciales o de vivienda, bien por cuent
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 46, S 8, H IF 7894, I/A 1 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-35