OBRAS Y SOLUCIONES DEL MEDITERRANEO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lira, 4
Código Postal 03006
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social OBRAS Y SOLUCIONES DEL MEDITERRANEO SL
CIF B54519194
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 20/09/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OBRAS Y SOLUCIONES DEL MEDITERRANEO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OBRAS Y SOLUCIONES DEL MEDITERRANEO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Roque Rafael | Apoderado | 04/05/2011 | 24/11/2011 |
Mingot Gonzalez Juan | Liquidador Solidario | 24/11/2011 | 24/11/2011 |
Tomas Rodriguez Jose Efrain | Administrador Unico | 27/10/2011 | 24/11/2011 |
Tomas Rodriguez Jose Efrain | Liquidador Solidario | 24/11/2011 | 24/11/2011 |
Mingot Gonzalez Juan | Administrador Solidario | 28/09/2010 | 27/10/2011 |
Tomas Rodriguez Jose Efrain | Administrador Solidario | 28/09/2010 | 27/10/2011 |
Mezcua Santana Esteban Daniel | Apoderado | 30/09/2010 | 06/05/2011 |
ACTOS BORME DE OBRAS Y SOLUCIONES DEL MEDITERRANEO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3478 , F 106, S 8, H A 122786, I/A 6 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3478 , F 106, S 8, H A 122786, I/A 6 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-03
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3478 , F 106, S 8, H A 122786, I/A 6 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3478 , F 106, S 8, H A 122786, I/A 6 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-03
Administrador Unico
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3478 , F 106, S 8, H A 122786, I/A 6 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3478 , F 106, S 8, H A 122786, I/A 5 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3478 , F 106, S 8, H A 122786, I/A 5 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3478 , F 106, S 8, H A 122786, I/A 5 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3478 , F 106, S 8, H A 122786, I/A 4 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3478 , F 105, S 8, H A 122786, I/A 3 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-03