OBRAS Y REHABILITACIONES CONSTRUCCIONES PONENT ASOCIADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Alcalde Costa, 3
Código Postal 25002
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social OBRAS Y REHABILITACIONES CONSTRUCCIONES PONENT ASOCIADOS SL
CIF B25687237
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 01/04/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gomez Garcia Maria De Las Nieves
VINCULACIONES DE OBRAS Y REHABILITACIONES CONSTRUCCIONES PONENT ASOCIADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OBRAS Y REHABILITACIONES CONSTRUCCIONES PONENT ASOCIADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Garcia Maria De Las Nieves | Liquidador | 11/11/2011 | 11/11/2011 |
Gomez Garcia Maria De Las Nieves | Socio único | 11/11/2011 | |
Gomez Garcia Maria De Las Nieves | Socio Unico | 22/06/2010 | 11/11/2011 |
Gomez Garcia Maria De Las Nieves | Administrador Unico | 22/06/2010 | 11/11/2011 |
Gomez Garcia Maria De Las Nieves | Administrador Mancomunado | 05/05/2009 | 22/06/2010 |
Trillo Moreno Silvino | Administrador Mancomunado | 05/05/2009 | 22/06/2010 |
ACTOS BORME DE OBRAS Y REHABILITACIONES CONSTRUCCIONES PONENT ASOCIADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 48, S 8, H L 23664, I/A 3 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 48, S 8, H L 23664, I/A 3 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 48, S 8, H L 23664, I/A 3 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-25
Administrador Unico
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 48, S 8, H L 23664, I/A 3 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-25
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 48, S 8, H L 23664, I/A 2 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 48, S 8, H L 23664, I/A 2 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 48, S 8, H L 23664, I/A 2 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-25
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 48, S 8, H L 23664, I/A 2 (22/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 43, S 8, H L 23664, I/A 1 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-25
Dirección:C/ ALCALDE COSTA 3 7 1 (LLEIDA)
Comienzo de operaciones:01/04/09
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:Todo tipo de actividades relacionadas con la construcción de edificaciones, tanto la construcción completa como parte de la misma, entendiendo como tales las obras de albañilería, solados y pavimentados de todas clases; la pintura, trabajos de yeso y escayola, trabajos de madera; colocación de aisla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1188 , F 43, S 8, H L 23664, I/A 1 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-25