OBRAS Y REFORMAS CYRVIAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG LA PAZ - CALLE JAEN, PARCELA 210
Municipio Teruel
Provincia Teruel
Razón Social OBRAS Y REFORMAS CYRVIAN SL
CIF B44255750
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 19/06/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE OBRAS Y REFORMAS CYRVIAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OBRAS Y REFORMAS CYRVIAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Lorente Angel | Liquidador Solidario | 05/02/2019 | 05/02/2019 |
Martinez Lorente Angel | Administrador Solidario | 17/07/2014 | 05/02/2019 |
Mateo Perez Joaquin Vicente | Administrador Solidario | 17/07/2014 | 05/02/2019 |
Vicente Mateo Perez | Liquidador Solidario | 05/02/2019 | 05/02/2019 |
ACTOS BORME DE OBRAS Y REFORMAS CYRVIAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254, L 254, F 22, S 8, H TE 5728, I/A 3 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-44
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254, L 254, F 22, S 8, H TE 5728, I/A 3 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-44
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254, L 254, F 22, S 8, H TE 5728, I/A 3 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-44
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254, L 254, F 22, S 8, H TE 5728, I/A 3 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-44
- POLIG LA PAZ - CALLE JAEN, PARCELA 210 (TERUEL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254, L 254, F 22, S 8, H TE 5728, I/A 2 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-13-44
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: "Artículo 5º.- DOMICILIO: La Sociedad fija su domicilio en Teruel, Polígono la Paz, calle Jaén, parcela número 210, c.p. 44195. Por acuerdo de la Administración social, el domicilio social podrá trasladarse dentro de la misma población donde se halle establecido. De la
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254, L 254, F 22, S 8, H TE 5728, I/A 2 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-13-44
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254, L 254, F 20, S 8, H TE 5728, I/A 1 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-44
Dirección:AVDA ARAGON 55 4º 14 (TERUEL)
Comienzo de operaciones:19/06/14
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:-412- Construcción de edificios. -4.121- Construcción de edificios residenciales. -4122- Construcción de edificios no residenciales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 254, L 254, F 20, S 8, H TE 5728, I/A 1 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-44