OBRAS Y ESTRUCTURAS LEAL CLEMENTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Alfred Toran I Olmos (Escultor), 9
Código Postal 46023
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social OBRAS Y ESTRUCTURAS LEAL CLEMENTE SL
CIF B97432355
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 16/02/2004
VINCULACIONES DE OBRAS Y ESTRUCTURAS LEAL CLEMENTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OBRAS Y ESTRUCTURAS LEAL CLEMENTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clemente Zahonero Francisco | Liquidador Mancomunado | 16/02/2012 | 14/03/2012 |
Leal Camino Francisco | Liquidador Mancomunado | 16/02/2012 | 14/03/2012 |
Clemente Zahonero Francisco | Administrador Mancomunado | 16/02/2012 | |
Leal Camino Francisco | Administrador Mancomunado | 16/02/2012 |
ACTOS BORME DE OBRAS Y ESTRUCTURAS LEAL CLEMENTE SL
- Anotación de declaración de obligado al pago fallido de la Mercantil de esta Hoja, por acuerdo de declaración de fallido en fecha 27/11/2019
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7755, L 5051, F 181, S 8, H V 95808, I/A 3M (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7755, L 5051, F 181, S 8, H V 95808, I/A 3 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-46
- Cancelada la anotación de obligado al pago fallido dictada por acuerdo de fecha 16/10/2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7755, L 5051, F 179, S 8, H V 95808, I/A 1 M (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7755, L 5051, F 181, S 8, H V 95808, I/A 2 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7755, L 5051, F 181, S 8, H V 95808, I/A 2 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7755, L 5051, F 181, S 8, H V 95808, I/A 2 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7755, L 5051, F 181, S 8, H V 95808, I/A 2 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-46
- Anotación de declaración de obligado al PAGO FALLIDO de la Mercantil de esta hoja, por acuerdo de declaración de fallido en fecha 16/10/2009.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7755, L 5051, F 179, S 8, H V 95808, I/A 1 M (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-228-46