OBRAS E REFORMAS ALAXA SL - EXTINGUIDA
Razón Social OBRAS E REFORMAS ALAXA SL
CIF B27700640
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OBRAS E REFORMAS ALAXA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OBRAS E REFORMAS ALAXA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Iglesias Maria Teresa | Administrador Unico | 03/06/2021 | 28/12/2023 |
Rodriguez Iglesias Maria Teresa | Liquidador | 28/12/2023 | 28/12/2023 |
Ucha Ramilo Isaac | Apoderado | 03/06/2021 | 28/12/2023 |
Ambrosio Ramilo Jose Ramon | Administrador Solidario | 03/06/2021 | |
Ucha Ramilo Isaac | Administrador Solidario | 03/06/2021 |
ACTOS BORME DE OBRAS E REFORMAS ALAXA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388, L 3388, F 92, S 8, H PO 44332, I/A 4 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388, L 3388, F 92, S 8, H PO 44332, I/A 4 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388, L 3388, F 92, S 8, H PO 44332, I/A 4 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388, L 3388, F 92, S 8, H PO 44332, I/A 4 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-36
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388, L 3388, F 92, S 8, H PO 44332, I/A 4 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388, L 3388, F 91, S 8, H PO 44332, I/A 3 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-36
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. SE MODIFICA EL ARTICULO 18º DE LOS ESTATUTOS RELATIVO A LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388, L 3388, F 91, S 8, H PO 44332, I/A 2 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388, L 3388, F 91, S 8, H PO 44332, I/A 2 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-36
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388, L 3388, F 91, S 8, H PO 44332, I/A 2 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-36
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-179-36