OBRADOIRO DE SOCIOLOXIA SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Razón Social OBRADOIRO DE SOCIOLOXIA SL
CIF B15030190
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
VINCULACIONES DE OBRADOIRO DE SOCIOLOXIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OBRADOIRO DE SOCIOLOXIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Gonzalez Juan Carlos | Apoderado | 24/10/2013 | 20/02/2015 |
Zulueta Calvo Isabel | Apoderado | 20/01/2014 | |
Zulueta Calvo Isabel | Apoderado | 04/05/2013 | 20/01/2014 |
Zulueta Calvo Isabel | Apoderado | 05/01/2013 | 20/01/2014 |
Cuntin Docampo Luis Gustavo | Apoderado | 15/05/2013 | 24/10/2013 |
ACTOS BORME DE OBRADOIRO DE SOCIOLOXIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 408 , F 65, S 8, H SC 3823, I/A NM2 (14/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 291 , F 8, S 8, H SC 3823, I/A NM2 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-15
- En lo sucesivo, y en caso de presentarse a inscripción un acto relativo a esta Sociedad, a la que se ha declarado con fecha 31 de Marzo de 2016 fallido por la Agencia Tributaria, Dependencia Regional de Recaudación, Lugar Salgueiriños, s/n, CP 15705, Santiago de Compostela, se comunicará el mismo, p
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180 , F 200, S 8, H SC 3823, I/A NM1 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180 , F 199, S 8, H SC 3823, I/A 10 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180 , F 199, S 8, H SC 3823, I/A 9 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180 , F 198, S 8, H SC 3823, I/A 8 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180 , F 198, S 8, H SC 3823, I/A 7 (24/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180 , F 197, S 8, H SC 3823, I/A 6 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180 , F 197, S 8, H SC 3823, I/A 5 (04/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 180 , F 197, S 8, H SC 3823, I/A 4 (05/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-15