OBOR 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Valls, 20
Código Postal 17200
Municipio Palafrugell
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social OBOR 2010 SL
CIF B55092837
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 13/01/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OBOR 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OBOR 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jordi Batista Majem | Administrador Unico | 12/12/2014 | |
Jordi Batista Majem | Liquidador | 12/12/2014 | 12/12/2014 |
Jorge Batista Magem | Administrador Unico | 23/02/2011 | 12/12/2014 |
Maria Judez Pi | Administrador Unico | 08/02/2011 | 23/02/2011 |
ACTOS BORME DE OBOR 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 207, S 8, H GI 51010, I/A 3 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 207, S 8, H GI 51010, I/A 3 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 207, S 8, H GI 51010, I/A 3 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 207, S 8, H GI 51010, I/A 3 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 207, S 8, H GI 51010, I/A 2 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-44-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 207, S 8, H GI 51010, I/A 2 (23/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-44-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 206, S 8, H GI 51010, I/A 1 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-17
Dirección:C/ DELS VALLS 20 (PALAFRUGELL)
Comienzo de operaciones:13/01/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Actividad de adquisición, gestión y administración de acciones, participaciones y valores representativos de los fondos propios de sociedades y entidades residentes y no residentes en territorio español, mediante la organización correspondiente de los medios materiales y personales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2807 , F 206, S 8, H GI 51010, I/A 1 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-17