OBLADA 2001 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Oblada, 16
Código Postal 07610
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social OBLADA 2001 SL
CIF B57093791
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OBLADA 2001 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OBLADA 2001 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caldes Adot Maria Magdalena | Administrador Unico | 10/08/2018 | 01/04/2019 |
Caldes Adot Maria Magdalena | Liquidador | 01/04/2019 | 01/04/2019 |
Caldes Adot Maria Magdalena | Apoderado Solidario | 25/09/2017 | 01/04/2019 |
Caldes Adot Ramon | Administrador Unico | 16/02/2009 | 10/08/2018 |
Caldes Adot Maria Magdalena | Administrador Unico | 16/02/2009 |
ACTOS BORME DE OBLADA 2001 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1846 , F 51, S 8, H PM 38870, I/A 6 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1846 , F 51, S 8, H PM 38870, I/A 6 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1846 , F 51, S 8, H PM 38870, I/A 6 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1846 , F 51, S 8, H PM 38870, I/A 6 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1846 , F 51, S 8, H PM 38870, I/A 6 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1846 , F 51, S 8, H PM 38870, I/A 5 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1846 , F 51, S 8, H PM 38870, I/A 5 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1846 , F 51, S 8, H PM 38870, I/A 4 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1846 , F 51, S 8, H PM 38870, I/A 3 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1846 , F 51, S 8, H PM 38870, I/A 3 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-39-07