OBJETIVO ESCAPE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fernando Moran, 1
Código Postal 33401
Municipio Avilés
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social OBJETIVO ESCAPE SL
CIF B74411125
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Fecha de Constitución 17/06/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE OBJETIVO ESCAPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OBJETIVO ESCAPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moran Serrano Pablo | Administrador Unico | 12/03/2018 | 07/07/2022 |
Moran Serrano Pablo | Liquidador | 07/07/2022 | 07/07/2022 |
Heres Lopez Manuel Jose | Administrador Unico | 29/06/2016 | 12/03/2018 |
ACTOS BORME DE OBJETIVO ESCAPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205 , F 149, S 8, H AS 49959, I/A 3 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205 , F 149, S 8, H AS 49959, I/A 3 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205 , F 149, S 8, H AS 49959, I/A 3 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205 , F 149, S 8, H AS 49959, I/A 3 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205 , F 149, S 8, H AS 49959, I/A 2 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205 , F 149, S 8, H AS 49959, I/A 2 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205 , F 144, S 8, H AS 49959, I/A 1 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-33
Dirección:C/ FERNANDO MORAN 1 BAJO A (AVILES)
Comienzo de operaciones:17/06/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CNAE 9329 Si alguna de las siguientes actividades tuviera caracter profesional la sociedad actuara como mediadora. a-Gestion, explotacion y administracion de centros lúdicos, educativos. Siendo estos servicois realizados tanto en etablecimiento permanente como sin el, pudiendo por tanto realizarse
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205 , F 144, S 8, H AS 49959, I/A 1 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-33