OBENS CAPITAL SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 18
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social OBENS CAPITAL SICAV
Página Web www.dws.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE OBENS CAPITAL SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OBENS CAPITAL SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 07/08/2014 | 30/11/2017 |
DEUTSCHE BANK SA ESPAÑOLA | EntidDeposit | 07/02/2014 | 30/11/2017 |
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 07/02/2014 | 30/11/2017 |
Diaz Chimeno Pedro Pablo | Vicesecretario No Consejero | 27/11/2015 | 30/11/2017 |
Gallardo Arevalo Maria De Lujan | Secretario | 27/11/2015 | 30/11/2017 |
Gallardo Arevalo Maria De Lujan | Consejero | 27/11/2015 | 30/11/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 18/03/2011 | 30/11/2017 |
Rodriguez Gallardo Emilio | Consejero | 31/07/2017 | 30/11/2017 |
Rodriguez Navarro Emilio | Liquidador | 30/11/2017 | 30/11/2017 |
Rodriguez Navarro Emilio | Presidente | 27/11/2015 | 30/11/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE OBENS CAPITAL SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 1, S 8, H M 438379, I/A 16 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 1, S 8, H M 438379, I/A 16 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 1, S 8, H M 438379, I/A 16 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Auditor
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 1, S 8, H M 438379, I/A 16 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 1, S 8, H M 438379, I/A 15 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 1, S 8, H M 438379, I/A 14 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36267 , F 1, S 8, H M 438379, I/A 14 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 13.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24371 , F 129, S 8, H M 438379, I/A 13 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24371 , F 129, S 8, H M 438379, I/A 13 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-28
Consejero
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24371 , F 129, S 8, H M 438379, I/A 13 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-28