OASYS H2O TECH SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL GENERAL BATET, NUMEROS 1-7
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social OASYS H2O TECH SL
CIF B66410754
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 13/11/2014
Órgano Administración Administrador único
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE OASYS H2O TECH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE OASYS H2O TECH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castillo Valero Jose Antonio | Apoderado Solidario | 15/12/2014 | 15/01/2018 |
Cermeron Romero Manuel | Administrador Unico | 10/12/2014 | 15/01/2018 |
Cermeron Romero Manuel | Liquidador | 15/01/2018 | 15/01/2018 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 24/03/2015 | 15/01/2018 |
Carandell Saladich Blai | Apoderado Solidario | 15/12/2014 | 12/06/2015 |
ACTOS BORME DE OASYS H2O TECH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44569 , F 76, S 8, H B 460242, I/A 7 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: AIGUES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIO DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44569 , F 76, S 8, H B 460242, I/A 7 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44569 , F 76, S 8, H B 460242, I/A 7 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44569 , F 76, S 8, H B 460242, I/A 7 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
- CL GENERAL BATET, NUMEROS 1-7 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44569 , F 76, S 8, H B 460242, I/A 6 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44569 , F 76, S 8, H B 460242, I/A 5 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44569 , F 75, S 8, H B 460242, I/A 4 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44569 , F 74, S 8, H B 460242, I/A 3 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44569 , F 73, S 8, H B 460242, I/A 2 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44569 , F 71, S 8, H B 460242, I/A 1 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-08