O NOVO AQUILON SL - EXTINGUIDA
Provincia A Coruña
Razón Social O NOVO AQUILON SL
CIF B70166020
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Fecha de Constitución 16/05/2008
VINCULACIONES DE O NOVO AQUILON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE O NOVO AQUILON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benedicto Soler Blanca | Consejero | 12/11/2012 | |
Buey Casaus Eduardo | Consejero | 12/11/2012 | |
Cepero Aznar Hector | Consejero | 12/11/2012 | |
Gomez Febrel Baltasar | Apoderado Solidario | 30/01/2012 | 12/11/2012 |
Guerra Rehn David | Presidente | 12/11/2012 | |
Guerra Rehn David | Consejero | 12/11/2012 | |
Mena Gutierrez Vicente | Consejero | 12/11/2012 | |
Menendez Fernandez Jaume | Apoderado Solidario | 30/01/2012 | 12/11/2012 |
Merino Hernandez Servando | Consejero | 12/11/2012 | |
Salorio Bejerano Maria Isabel | Secretario | 12/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE O NOVO AQUILON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 134, S 8, H C 43837, I/A 10 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 134, S 8, H C 43837, I/A 10 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 134, S 8, H C 43837, I/A 10 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-15
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 134, S 8, H C 43837, I/A 10 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3312 , F 133, S 8, H C 43837, I/A 9 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-214-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-155-15