O'NEILLS PALMANOVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Paris, 8
Código Postal 07181
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social O'NEILLS PALMANOVA SL
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 24/05/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE O'NEILLS PALMANOVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE O'NEILLS PALMANOVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno Robertson Stuart | Administrador Unico | 16/07/2013 | 30/08/2021 |
Moreno Robertson Stuart | Liquidador | 30/08/2021 | 30/08/2021 |
Johnson Kenneth | Administrador Mancomunado | 22/10/2012 | 16/07/2013 |
Moreno Robertson Stuart | Administrador Mancomunado | 22/10/2012 | 16/07/2013 |
Mcgrath Donna | Administrador Mancomunado | 25/05/2012 | 22/10/2012 |
Moreno Robertson Stuart | Administrador Mancomunado | 25/05/2012 | 22/10/2012 |
ACTOS BORME DE O'NEILLS PALMANOVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 54, S 8, H PM 69700, I/A 4 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 54, S 8, H PM 69700, I/A 4 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 54, S 8, H PM 69700, I/A 4 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 54, S 8, H PM 69700, I/A 4 (30/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 54, S 8, H PM 69700, I/A 3 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 54, S 8, H PM 69700, I/A 3 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 54, S 8, H PM 69700, I/A 3 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 53, S 8, H PM 69700, I/A 2 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 53, S 8, H PM 69700, I/A 2 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 53, S 8, H PM 69700, I/A 1 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-07