O LALIÑO SL - EXTINGUIDA
Municipio Lobios
Provincia Ourense
Razón Social O LALIÑO SL
CIF B32240384
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE O LALIÑO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE O LALIÑO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferreira Ferreira Maria Jose | Administrador Solidario | 20/05/2009 | 18/05/2015 |
Perez Bello Higinio | Liquidador | 18/05/2015 | 18/05/2015 |
Perez Gomez Pedro | Administrador Solidario | 20/05/2009 | 18/05/2015 |
Perez Gomez Pedro | Administrador Unico | 20/05/2009 |
ACTOS BORME DE O LALIÑO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 475 , F 154, S 8, H OR 6177, I/A 8 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-32
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 475 , F 154, S 8, H OR 6177, I/A 7 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-32
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 475 , F 154, S 8, H OR 6177, I/A 7 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-32
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 475 , F 154, S 8, H OR 6177, I/A 7 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-32
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-32
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-177-32
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-173-32
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 475 , F 154, S 8, H OR 6177, I/A 6 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-32
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 475 , F 154, S 8, H OR 6177, I/A 6 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-32
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 475 , F 154, S 8, H OR 6177, I/A 6 (20/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-32